Hanes ariannol BRAINSTRUST
Rhif yr elusen: 1114634
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £598.79k | £606.76k | £741.09k | £952.20k | £691.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £668.72k | £623.59k | £511.27k | £663.43k | £791.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £67.10k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £289.72k | £341.59k | £509.00k | £337.85k | £409.64k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £265.01k | £164.95k | £433.90k | £281.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £308.89k | £0 | £0 | £174.34k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £183 | £154 | £40 | £26 | £1.06k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £67.10k | £6.08k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £2.00k | £0 | £8.96k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £577.66k | £557.65k | £472.56k | £558.28k | £714.19k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £91.06k | £65.95k | £38.71k | £90.18k | £62.70k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.65k | £11.33k | £13.04k | £14.96k | £14.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £14.96k | £14.95k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.