Trosolwg o’r elusen THE GIFT OF THOMAS POCKLINGTON
Rhif yr elusen: 1113729-1
Elusen gysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME DATED 10 MAY 2010
AS AMENDED BY SCHEME DATED 31 MAR 2015
AS AMENDED BY SCHEME DATED 10 FEB 2017
AS AMENDED BY SCHEME DATED 07 FEB 2018
AS AMENDED BY SCHEME DATED 24 APR 2019
AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 15 MAR 2023
Gwrthrychau elusennol
1) TO RELIEVE THOSE IN NEED THROUGH SIGHT LOSS AND OTHER RELATED CONDITIONS, IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF SUPPORT SERVICES AND INFORMATION FOR THEIR CARE AND WELFARE; AND
2) TO UNDERTAKE RESEARCH INTO THE ADVANCEMENT OF KNOWLEDGE OF THE PREVENTION, ALLEVIATION AND CURE OF SIGHT LOSS AND OTHER RELATED CONDITIONS.
Maes buddion
NATIONAL
Hanes cofrestru
- 23 Mehefin 2006: Cofrestrwyd
Enwau eraill
Dim enwau eraill
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.