ymddiriedolwyr THE ROYAL YORKSHIRE REGIMENT BENEVOLENT TRUST
Rhif yr elusen: 1114654
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maj Gen Zac Stenning OBE | Cadeirydd | 09 December 2016 |
|
|||||
Lt Col David Rhodes | Ymddiriedolwr | 24 May 2024 |
|
|||||
Brig David Colthup CBE | Ymddiriedolwr | 04 February 2022 |
|
|
||||
Brig Peter Monteith MBE | Ymddiriedolwr | 28 May 2021 |
|
|
||||
Peter Lee | Ymddiriedolwr | 07 December 2018 |
|
|||||
David Barraclough | Ymddiriedolwr | 07 December 2018 |
|
|||||
Alex Liddle | Ymddiriedolwr | 08 December 2017 |
|
|||||
Col Charles Le Brun | Ymddiriedolwr | 26 May 2017 |
|
|||||
LT COL David O'Kelly | Ymddiriedolwr | 06 June 2006 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.