ymddiriedolwyr URBAN THEOLOGY UNION
Rhif yr elusen: 1115390
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erica Margaret Louise Dunmow | Cadeirydd | 19 November 2015 |
|
|||||
Deacon Jacqueline Linda Wright | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|||||
Rev TIMOTHY CHARLES NAIRNE SCOTT | Ymddiriedolwr | 18 November 2023 |
|
|||||
Maurice Serrell | Ymddiriedolwr | 18 November 2023 |
|
|
||||
Rev Maurice Edward Stafford | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|||||
Ruth Mary Sharples Weston | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|
||||
Gregory Philip Smith | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|
||||
Rev Zaidie Antonette Orr | Ymddiriedolwr | 12 November 2022 |
|
|||||
Dr Joseph Forde | Ymddiriedolwr | 23 November 2017 |
|
|
||||
Rev GILLIAN NEWTON | Ymddiriedolwr | 27 November 2014 |
|
|
||||
Dr CHRISTOPHER JOHN SISSONS MSCPHDMTH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID MICHAEL Dale | Ymddiriedolwr |
|
||||||
REVD ANDREW JOHN CROWLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.