Hanes ariannol BUMBLEBEE CONSERVATION TRUST
Rhif yr elusen: 1115634
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.63m | £1.87m | £1.87m | £1.55m | £1.80m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.40m | £1.60m | £1.51m | £1.60m | £1.72m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £32.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £73.43k | £71.65k | £75.21k | £75.05k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.56m | £1.81m | £1.82m | £1.48m | £1.68m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £17.92k | £25.42k | £24.94k | £20.11k | £16.45k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £51.92k | £27.96k | £24.98k | £43.29k | £97.09k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.09k | £5.30k | £4.95k | £3.51k | £8.30k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £202.00k | £88.50k | £93.28k | £167.95k | £463.55k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.26m | £1.46m | £1.37m | £1.47m | £1.55m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £142.41k | £142.10k | £147.62k | £135.08k | £165.74k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.90k | £20.05k | £9.14k | £14.65k | £14.51k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.