Hanes ariannol GLAD'S HOUSE
Rhif yr elusen: 1115744
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2015 | 31/05/2016 | 31/05/2017 | 31/05/2018 | 31/05/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £114.44k | £87.51k | £135.63k | £162.62k | £65.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £112.32k | £105.50k | £111.65k | £144.04k | £79.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.