Hanes ariannol TONBRIDGE & MALLING CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1117352
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 30/04/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £360.15k | £217.23k | £216.10k | £284.34k | £306.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £376.01k | £239.30k | £188.63k | £247.31k | £248.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £123.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.