ymddiriedolwyr OXFORD CIVIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 1116739
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN VAUGHAN GREEN | Cadeirydd | 04 February 2014 |
|
|
||||
NIGEL JOHN FULFORD | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|
||||
Ian McKenzie Salusbury | Ymddiriedolwr | 22 March 2022 |
|
|
||||
Thelma Lynne Martin | Ymddiriedolwr | 18 March 2021 |
|
|||||
Dr Sarah Hendriks | Ymddiriedolwr | 04 February 2020 |
|
|
||||
PENELOPE ANNE LENON | Ymddiriedolwr | 04 February 2020 |
|
|||||
Christopher John Church | Ymddiriedolwr | 02 April 2019 |
|
|||||
Rachel Louise Thomas | Ymddiriedolwr | 02 April 2019 |
|
|
||||
Gillian Coates | Ymddiriedolwr | 04 July 2017 |
|
|
||||
RICHARD ANDREW DODD | Ymddiriedolwr | 17 March 2013 |
|
|
||||
ROBERT VERNON PORTER | Ymddiriedolwr | 12 March 2007 |
|
|
||||
ELIZABETH GROSVENOR | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.