ymddiriedolwyr ACTION FOR CARERS (SURREY)
Rhif yr elusen: 1116714
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephanie Fitzgerald | Ymddiriedolwr | 15 March 2024 |
|
|
||||
Robert Young | Ymddiriedolwr | 15 March 2024 |
|
|
||||
Abimbade Olubanke Ewetade | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Martin Philip Lawrence Brown | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Catherine Sarah Maskery | Ymddiriedolwr | 02 June 2023 |
|
|
||||
Alison Patricia Yard | Ymddiriedolwr | 02 June 2023 |
|
|
||||
Hollie Margaret Jessica Baker | Ymddiriedolwr | 06 March 2020 |
|
|
||||
Rhianna Patricia Williams | Ymddiriedolwr | 06 December 2019 |
|
|
||||
MARGARET HICKS | Ymddiriedolwr | 31 August 2017 |
|
|||||
Nicola Ann Walsh | Ymddiriedolwr | 10 December 2015 |
|
|
||||
Henrietta Rebecca Alman Griffiths | Ymddiriedolwr | 10 December 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.