Hanes ariannol LIVABILITY
Rhif yr elusen: 1116530
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (8 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £47.93m | £44.28m | £46.14m | £53.52m | £49.84m | |
|
Cyfanswm gwariant | £52.89m | £47.02m | £48.43m | £50.29m | £54.13m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £29.29m | £40.02m | £2.56m | £29.23m | £38.39m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £67.65k | £2.56m | £2.23m | £248.48k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.14m | £4.03m | £6.56m | £5.96m | £3.51m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £45.00k | £161.00k | £532.00k | £2.78m | £1.03m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £42.18m | £40.02m | £38.99m | £42.15m | £43.82m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £79.00k | £65.00k | £55.00k | £48.00k | £190.00k | |
|
Incwm - Arall | £488.00k | £0 | £0 | £2.58m | £1.30m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.91m | £1.56m | £100.10k | £2.29m | £1.39m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £47.78m | £44.68m | £46.41m | £45.92m | £51.81m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.42m | £1.28m | £997.00k | £1.68m | £1.26m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £51.00k | £89.00k | £119.00k | £70.00k | £250.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £74.00k | |
|
Gwariant - Arall | £3.69m | £1.06m | £1.02m | £2.69m | £1.06m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.