Dogfen lywodraethu CITIZENS ADVICE GOSPORT
Rhif yr elusen: 1116994
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 18 OCT 2006 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 08 DEC 2016 as amended on 03 Dec 2018 as amended on 31 Oct 2018 as amended on 23 Sep 2020
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN GOSPORT AND SURROUNDING AREAS ("THE AREA OF BENEFIT") BY THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, THE PROTECTION AND PRESERVATION OF HEALTH AND THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
GOSPORT AND SURROUNDING AREAS
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.