Hanes ariannol CROHN'S & COLITIS UK
Rhif yr elusen: 1117148
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.25m | £4.68m | £7.21m | £7.24m | £7.72m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.01m | £4.03m | £4.77m | £6.48m | £9.10m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.16m | £1.91m | £3.78m | £3.44m | £3.95m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.35m | £1.80m | £2.65m | £2.93m | £2.76m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £674.21k | £677.79k | £716.94k | £764.10k | £873.97k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £53.54k | £34.74k | £46.24k | £95.88k | £134.49k | |
|
Incwm - Arall | £2.29k | £249.95k | £16.17k | £8.89k | £1.74k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £716.25k | £335.26k | £1.69m | £1.23m | £1.48m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.89m | £2.52m | £3.11m | £4.58m | £6.60m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.12m | £1.51m | £1.66m | £1.91m | £2.50m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £31.78k | £18.86k | £20.86k | £27.83k | £26.12k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.13m | £149.69k | £271.25k | £684.76k | £1.00m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.