ymddiriedolwyr SALISBURY TRUST FOR THE HOMELESS LTD
Rhif yr elusen: 1118746
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gordon Pardy | Ymddiriedolwr | 03 January 2024 |
|
|||||||
Benjamin Thornton | Ymddiriedolwr | 08 December 2022 |
|
|
||||||
Rachel McMillan | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
||||||
Keith Phillimore | Ymddiriedolwr | 17 July 2019 |
|
|
||||||
William Bennett | Ymddiriedolwr | 23 October 2018 |
|
|
||||||
Maureen Pardy | Ymddiriedolwr | 23 October 2017 |
|
|
||||||
Rev Edward Cleasby Probert MA, BA | Ymddiriedolwr | 23 September 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.