Hanes ariannol BROMSGROVE AND DISTRICT CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1117552
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £326.92k | £373.86k | £386.19k | £396.87k | £382.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £330.03k | £360.52k | £368.87k | £366.51k | £389.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £233.90k | N/A | N/A | £373.44k | £86.99k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £239.03k | £217.09k | £15.80k | £220.95k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.