ymddiriedolwyr THE MSE CHARITY
Rhif yr elusen: 1121320
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katija Malathi Dew | Cadeirydd | 31 December 2012 |
|
|||||
Arieh Alexander Gilbert | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|||||
Marcus Giles Herbert | Ymddiriedolwr | 08 May 2019 |
|
|
||||
Clarissa Coleman | Ymddiriedolwr | 08 December 2015 |
|
|
||||
VANESSA BISSESSUR | Ymddiriedolwr | 16 November 2009 |
|
|
||||
Katherine Davies | Ymddiriedolwr | 16 November 2009 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.