Dogfen lywodraethu JW3 TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1117644
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 18/01/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30/03/2007 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 11/07/2013 as amended on 27 Jan 2020 as amended on 31 Mar 2020 as amended on 27 Apr 2020
Gwrthrychau elusennol
TO BENEFIT SUCH CHARITIES AND SUCH CHARITABLE PURPOSES IN ACCORDANCE WITH THE LAW OF ENGLAND AND WALES AS THE DIRECTORS MAY DETERMINE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED IN PRACTICE NATIONAL
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.