Hanes ariannol CHARITIES ADMINISTERED BY THE KAISER WILHELM II FUND
Rhif yr elusen: 1117748
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £439.78k | £469.28k | £477.51k | £508.52k | £532.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £214.74k | £208.44k | £260.95k | £273.72k | £216.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £15.00k | £15.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £493.52k | £517.58k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £258.46k | £202.04k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £15.27k | £14.81k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £19.33k | £19.66k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £227.40k | £173.90k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £15.27k | £14.81k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.