Hanes ariannol Barnsley FC Community Trust
Rhif yr elusen: 1118735
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.02m | £1.34m | £974.24k | £1.09m | £1.08m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.01m | £1.24m | £941.55k | £1.13m | £1.14m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £709.22k | £60.00k | £74.46k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £739.56k | £66.75k | £157.15k | £202.03k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £924.81k | £115.84k | £55.74k | £212.61k | £239.18k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £94.22k | £63.77k | £108.74k | £134.46k | £200.20k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £1.05m | £731.84k | £740.87k | £641.98k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £302 | £202 | £24 | £41 | £827 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £100.79k | £77.90k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.01m | £1.24m | £941.55k | £1.13m | £1.14m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £24.96k | £28.37k | £30.97k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.