Hanes ariannol DIGITAL PIPELINE
Rhif yr elusen: 1118674
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.17m | £693.58k | £231.11k | £217.51k | £406.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.57m | £609.06k | £219.50k | £179.47k | £396.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £9.83k | £17.57k | £13.06k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £11.35k | £75.25k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.16m | £618.34k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.55m | £594.80k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £16.11k | £14.25k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £163.67k | £41.97k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.