Hanes ariannol WILDERNESS FOUNDATION UK
Rhif yr elusen: 1118493
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £279.32k | £435.34k | £359.33k | £621.94k | £558.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £291.77k | £372.67k | £258.15k | £439.73k | £615.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £20.40k | N/A | N/A | £19.73k | £25.60k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £16.90k | £85.54k | £40.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £479.80k | £413.13k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | £11.56k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £80.85k | £79.40k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £61.29k | £54.31k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £439.73k | £606.38k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | £9.45k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £5.58k | £15.29k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.