Hanes ariannol HAVELOCK FAMILY CENTRE
Rhif yr elusen: 1119136
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £338.18k | £141.13k | £129.70k | £147.16k | £95.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £85.06k | £113.22k | £132.44k | £159.91k | £146.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £44.58k | £35.56k | £50.20k | £43.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £36.00k | N/A | £10.00k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.