Hanes ariannol THE YOUNG LIVES FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1119528
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £735.98k | £939.18k | £995.03k | £1.16m | £1.08m | |
|
Cyfanswm gwariant | £771.01k | £830.24k | £746.88k | £928.48k | £1.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £465.51k | £555.29k | £572.84k | £708.90k | £706.21k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £12.50k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £95.65k | £173.71k | £176.98k | £166.24k | £132.41k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £639.79k | £765.03k | £817.97k | £991.73k | £943.93k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £538 | £446 | £91 | £11 | £823 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £771.01k | £830.24k | £746.88k | £926.30k | £1.02m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £2.19k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.06k | £6.95k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.