ymddiriedolwyr THE YOUNG LIVES FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1119528
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Oates | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||||
Kathryn Anne Nichol | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||||
Ann-Marie Fisher | Ymddiriedolwr | 12 April 2022 |
|
|
||||||
Anthony James Godden | Ymddiriedolwr | 24 June 2021 |
|
|
||||||
Sophie Hannah Wallace | Ymddiriedolwr | 20 April 2020 |
|
|
||||||
Patrick Swayze Adam Powell | Ymddiriedolwr | 10 June 2019 |
|
|
||||||
LESLIE HUTCHINSON | Ymddiriedolwr | 13 August 2018 |
|
|||||||
Ian Charles Pearson | Ymddiriedolwr | 09 October 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.