Hanes ariannol NEW LIFE CHRISTIAN CENTRE (WAKEFIELD)
Rhif yr elusen: 1119328
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £451.27k | £487.73k | £453.13k | £535.79k | £531.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £453.09k | £447.68k | £443.25k | £521.53k | £623.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £105.56k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £1.95k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £206.87k | £176.95k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £305.91k | £302.87k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £661 | £2.58k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £22.35k | £49.06k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £519.96k | £613.86k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £0 | £4.03k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £22.06k | £18.79k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £1.58k | £9.92k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.