Hanes ariannol MILTON KEYNES CHRISTIAN CENTRE
Rhif yr elusen: 1119304
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.13m | £2.28m | £1.94m | £1.96m | £2.26m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.98m | £2.16m | £1.81m | £1.85m | £2.09m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £900.57k | £1.03m | £1.03m | £1.03m | £1.22m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.04m | £1.13m | £693.20k | £770.25k | £967.06k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £79.58k | £90.44k | £74.93k | £73.44k | £75.70k | |
|
Incwm - Arall | £114.73k | £36.64k | £144.72k | £78.14k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.74m | £1.89m | £1.73m | £1.75m | £1.94m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £193.01k | £232.23k | £75.02k | £90.27k | £139.11k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.22k | £8.37k | £7.66k | £8.05k | £6.13k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £44.57k | £40.08k | £8.27k | £5.50k | £4.59k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.