Hanes ariannol ST PAUL'S SCHOOL
Rhif yr elusen: 1119619
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £41.23m | £40.53m | £38.80m | £40.31m | £45.73m | |
|
Cyfanswm gwariant | £35.09m | £36.63m | £37.16m | £39.59m | £44.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £390.00k | £156.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.90m | £5.65m | £3.83m | £3.61m | £3.49m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £263.00k | £181.00k | £130.00k | £118.00k | £158.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £34.49m | £34.13m | £34.76m | £37.47m | £40.64m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £200.00k | £1.50m | £584.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £571.00k | £566.00k | £274.00k | £599.00k | £2.04m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £8.00k | £6.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £229.00k | £7.00k | £350.00k | £145.00k | £498.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £33.04m | £34.17m | £34.72m | £37.12m | £41.60m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.05m | £2.46m | £2.44m | £2.47m | £2.59m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £783.00k | £166.00k | £181.00k | £326.00k | £376.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £10.00k | £40.00k | £25.00k | £45.00k | £96.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.