ymddiriedolwyr ST PAUL'S SCHOOL
Rhif yr elusen: 1119619
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Tuffney | Ymddiriedolwr | 31 October 2022 |
|
|
||||
Professor Joanne Harris | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
John Andrew Fenwick | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Rupert Tate | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Tom Modupe Adeyoola | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Aisha Sanusi | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Rt. Hon Edward Henry Butler Vaizey | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|||||
Veryan Jane Exelby | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|||||
Samuel George Anthony Newhouse | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
HAROLD ARTHUR HAMPSON | Ymddiriedolwr | 09 January 2020 |
|
|
||||
RICHARD ALEXANDER CASSELL | Ymddiriedolwr | 09 January 2020 |
|
|||||
Sarah Joan Thomas | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Timothy Hugh Penzer Haynes | Ymddiriedolwr | 01 March 2019 |
|
|||||
ALISON PALMER | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Sarah Anne Barker | Ymddiriedolwr | 11 March 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.