ymddiriedolwyr CLEANUP UNITED KINGDOM
Rhif yr elusen: 1120115
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temitayo Jeremiah Adigun | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||
Hannah Whybrow | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Bleddyn Williams | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Holly Winkler | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Ashley Gray | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|||||
Georgina Fletcher | Ymddiriedolwr | 03 July 2020 |
|
|
||||
Harry Machin | Ymddiriedolwr | 10 July 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.