Hanes ariannol THE RIFLES BENEVOLENT TRUST
Rhif yr elusen: 1119071
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (24 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.47m | £836.51k | £605.20k | £946.69k | £1.15m | |
|
Cyfanswm gwariant | £821.46k | £725.40k | £648.85k | £691.22k | £1.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £975.17k | £314.42k | £235.60k | £651.23k | £782.61k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £62.41k | £303.22k | £63.61k | £63.16k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £431.95k | £459.67k | £303.22k | £231.78k | £306.95k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £535.30k | £10 | £0 | £364.75k | £484.22k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £752.67k | £655.15k | £583.72k | £617.07k | £934.04k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £68.79k | £70.25k | £65.13k | £74.15k | £75.30k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.36k | £6.90k | £6.67k | £0 | £90.31k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £92.00k | £45.00k | £112.00k | £60.00k | £60.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £60.98k | £61.98k | £63.86k | £71.14k | £73.86k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.