Hanes ariannol YMDDIRIEDOLAETH GOFALWYR GOGLEDD CYMRU – GWASANAETHAU GOFAL CROESFFYRDD CARERS TRUST NORTH WALES – CROSSROADS CARE SERVICES
Rhif yr elusen: 1119142
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £879.44k | £847.07k | £1.13m | £1.02m | £1.08m | |
|
Cyfanswm gwariant | £887.34k | £873.88k | £959.90k | £963.78k | £1.10m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £711.41k | £695.72k | £590.62k | £684.75k | £866.73k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £107.44k | £10.51k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £50.51k | £12.83k | £15.28k | £7.95k | £14.66k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £825.90k | £833.17k | £1.12m | £1.01m | £1.06m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.03k | £1.07k | £1.28k | £898 | £953 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £26.04k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £887.34k | £873.88k | £959.90k | £963.78k | £1.10m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £4.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.