ymddiriedolwyr MUSICWORKS MIDLANDS
Rhif yr elusen: 1119679
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (103 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Osborne | Cadeirydd |
|
|
|||||
Shirley Novak | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||
Juliet Virginia Ward | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Farai Sibongile Pfende | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|||||
Lesley Ellen Brown | Ymddiriedolwr | 17 September 2020 |
|
|
||||
Victoria Claire Elder | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|
||||
HAZEL KER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.