ymddiriedolwyr SUSSEX COUNTY SPORTS PARTNERSHIP TRUST
Rhif yr elusen: 1122082
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (48 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTINE GIBBONS | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|||||
Ian Da Cunha | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|
||||
Sharon Briggs | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|
||||
Stefania Rosso | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|
||||
Diana Whitney | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Patrick Traynor | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Alex White | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|
||||
Alison Pendlington | Ymddiriedolwr | 25 April 2019 |
|
|
||||
Thomas James Howell | Ymddiriedolwr | 12 July 2018 |
|
|
||||
Brian Eric Clark | Ymddiriedolwr | 10 July 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.