ymddiriedolwyr THE NORWICH DIOCESAN PLAYVAN
Rhif yr elusen: 1120601
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (133 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Culyer | Cadeirydd | 27 November 2015 |
|
|
||||
Rev Penelope Goodman | Ymddiriedolwr | 09 October 2020 |
|
|
||||
Elizabeth Rose Barnes | Ymddiriedolwr | 06 March 2020 |
|
|
||||
Anna Marie Main | Ymddiriedolwr | 17 January 2020 |
|
|
||||
Jonathan Richardson | Ymddiriedolwr | 19 May 2017 |
|
|||||
Janet Margaret Butler | Ymddiriedolwr | 30 October 2013 |
|
|
||||
Constance Marion Tyce | Ymddiriedolwr | 01 January 2002 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.