Hanes ariannol THE MAKATON CHARITY
Rhif yr elusen: 1119819
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.18m | £1.36m | £1.28m | £1.49m | £1.92m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.17m | £1.24m | £1.30m | £1.44m | £1.67m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £18.04k | £75.52k | £21.23k | £30.65k | £48.61k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £334.86k | £0 | £0 | £0 | £141.87k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £821.17k | £1.27m | £1.24m | £1.44m | £1.70m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.19k | £910 | £586 | £1.19k | £5.78k | |
|
Incwm - Arall | £8.10k | £15.44k | £17.10k | £17.10k | £16.09k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.17m | £1.24m | £1.28m | £1.41m | £1.64m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £21.60k | £21.88k | £26.46k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £70.97k | £58.06k | £58.06k | £113.69k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.