Hanes ariannol THE DENIS JAMES BARTLETT AND BRIGID CATHERINE CLARE BARTLETT CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1120167
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 04/06/2019 | 04/06/2020 | 04/06/2021 | 04/06/2022 | 04/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £55.54k | £26.33k | £19.40k | £26.27k | £26.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £54.26k | £57.49k | £46.24k | £12.29k | £69.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.