Hanes ariannol ROYAL GRAMMAR SCHOOL WORCESTER
Rhif yr elusen: 1120644
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.76m | £15.43m | £16.97m | £19.86m | £22.35m | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.63m | £15.21m | £16.45m | £19.28m | £21.82m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.04m | £22.00k | £31.00k | £6.70k | £78.53k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £14.57m | £15.08m | £493.00k | £82.32k | £81.75k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £23.00k | £19.00k | £0 | £10.13k | £91.65k | |
|
Incwm - Arall | £131.00k | £335.00k | £0 | £19.76m | £22.10m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.00k | £22.00k | £0 | £3.00k | £11.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £14.55m | £15.11m | £16.36m | £19.17m | £21.62m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £85.00k | £105.00k | £81.00k | £108.07k | £207.41k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £21.00k | £0 | £20.91k | £24.07k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.