ymddiriedolwyr ROYAL GRAMMAR SCHOOL WORCESTER
Rhif yr elusen: 1120644
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Beardmore | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||||
Tim Curtis | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||||
Nicola Parry | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||||
Gary Rouse | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||||
Naveen Murali | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|
||||||
Stephen Flutter | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|
||||||
KATHERINE MARY WORMINGTON | Ymddiriedolwr | 09 May 2019 |
|
|
||||||
Mary Jane Cross | Ymddiriedolwr | 09 May 2019 |
|
|
||||||
Rachel Wyatt | Ymddiriedolwr | 28 August 2018 |
|
|||||||
Sally Anne Mills | Ymddiriedolwr | 09 February 2017 |
|
|
||||||
Dr Emma Louise Robinson BSc, PhD | Ymddiriedolwr | 17 December 2013 |
|
|
||||||
Lesley Marjorie Cook | Ymddiriedolwr | 03 December 2013 |
|
|
||||||
Nicholas Charles James Fairlie BSc FRICS | Ymddiriedolwr | 03 December 2013 |
|
|
||||||
BRYAN WILLIAM RADFORD | Ymddiriedolwr | 01 September 2012 |
|
|
||||||
KAY MEREDITH | Ymddiriedolwr | 17 November 2010 |
|
|
||||||
HOWARD KIMBERLEY | Ymddiriedolwr | 18 October 2010 |
|
|
||||||
ROSEMARY FRANCES HAM | Ymddiriedolwr | 23 June 2005 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.