Hanes ariannol CHRIST'S HOSPITAL
Rhif yr elusen: 1120090
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £50.05m | £35.98m | £39.10m | £37.33m | £38.79m | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.97m | £33.49m | £35.03m | £38.40m | £41.58m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £6.89k | £1.09m | £511.23k | £1.50k | £80.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.32m | £2.82m | £8.75m | £4.35m | £7.15m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.48m | £228.00k | £206.00k | £1.12m | £1.49m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £13.44m | £11.20m | £11.48m | £13.06m | £13.40m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £28.00k | £135.00k | £58.00k | £36.00k | £306.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £12.37m | £8.47m | £7.82m | £6.93m | £7.21m | |
|
Incwm - Arall | £19.46m | £13.40m | £10.91m | £11.90m | £9.84m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.22m | £808.00k | £5.96m | £2.00m | £4.95m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £27.93m | £27.95m | £29.35m | £31.63m | £33.43m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.04m | £5.55m | £5.68m | £6.77m | £8.15m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £232.00k | £182.00k | £183.00k | £194.00k | £206.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.60m | £2.42m | £2.74m | £3.31m | £4.36m | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.