Hanes ariannol THE ROPER FAMILY CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1120400
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 25/07/2019 | 25/07/2020 | 25/07/2021 | 25/07/2022 | 25/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £651.41k | £508.93k | £660.83k | £596.77k | £449.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £654.95k | £444.97k | £608.18k | £593.06k | £582.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £323.57k | £1.79m | £733.74k | £3.47m | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £323.57k | £1.79m | £733.74k | £3.47m | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £109.38k | £122.34k | £101.78k | £151.76k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £542.03k | £0 | £559.05k | £445.01k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £654.95k | £444.97k | £608.18k | £566.90k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £26.15k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.50k | £2.52k | £2.10k | £2.10k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £611.00k | £397.70k | £571.00k | £519.50k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £26.15k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.