Hanes ariannol GREAT WESTERN AIR AMBULANCE CHARITY
Rhif yr elusen: 1121300
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.72m | £4.14m | £3.97m | £4.53m | £5.38m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.66m | £3.64m | £4.08m | £4.62m | £5.69m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £17.38k | £531.30k | £189.70k | £61.75k | £38.74k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.75m | £1.99m | £1.65m | £1.92m | £2.50m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.96m | £2.12m | £2.29m | £2.57m | £2.82m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.02k | £23.34k | £34.22k | £45.51k | £61.75k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £696.63k | £349.88k | £425.06k | £505.16k | £684.97k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.30m | £2.28m | £2.60m | £2.86m | £3.52m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.37m | £1.36m | £1.47m | £1.76m | £2.17m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £76.90k | £81.34k | £102.95k | £148.33k | £168.58k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £9.69k | £19.09k | £21.41k | £21.02k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.