ymddiriedolwyr ISLAMIC FORUM TRUST
Rhif yr elusen: 1121050
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abunur Muslehuddin Faradhi | Cadeirydd | 16 November 2019 |
|
|
||||
ROWSHANARA KABIR | Ymddiriedolwr | 13 May 2023 |
|
|
||||
MUHAMMAD ANSAR MUSTAQUIM | Ymddiriedolwr | 13 May 2023 |
|
|||||
Muhammad Mustaq Ahmed | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Khaleda Begum | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Khondaker Raziuddin Ahmed | Ymddiriedolwr | 06 January 2018 |
|
|
||||
ABU BOKKOR | Ymddiriedolwr | 19 December 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.