ymddiriedolwyr GREAT WESTERN PRESERVATIONS LIMITED
Rhif yr elusen: 1122630
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID JOHN HURD | Cadeirydd |
|
|
|||||
Richard Stanley Jermyn | Ymddiriedolwr | 13 April 2024 |
|
|
||||
Leigh Drew | Ymddiriedolwr | 15 October 2022 |
|
|
||||
PETER JOHN RILEY | Ymddiriedolwr | 17 October 2020 |
|
|
||||
Timothy David Part | Ymddiriedolwr | 12 October 2019 |
|
|
||||
ROGER JAMES HORWOOD | Ymddiriedolwr | 20 October 2018 |
|
|
||||
RICHARD ALAN PRESTON | Ymddiriedolwr | 08 April 2017 |
|
|||||
Dr JOHN BERNARD O'HAGAN | Ymddiriedolwr | 18 January 2013 |
|
|||||
RICHARD CROUCHER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.