Hanes ariannol THE KIRSTY BAKER TRUST FOR ST GEORGE'S CHURCH WEMBDON
Rhif yr elusen: 1121354
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.75k | £3.80k | £3.88k | £4.02k | £4.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.68k | £3.32k | £1.95k | £6.17k | £3.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.