ymddiriedolwyr LANCASHIRE CENTRAL AND NORTH AREA QUAKER MEETING
Rhif yr elusen: 1134224
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James BENNETTS | Cadeirydd | 07 September 2019 |
|
|
||||
Jane Suzanne Vicary | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Peter Deniston Law-Jones | Ymddiriedolwr | 12 November 2022 |
|
|
||||
William Newell Taylor | Ymddiriedolwr | 10 September 2022 |
|
|||||
Alan Alexander Marsden | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Anthony Edwin Hughes | Ymddiriedolwr | 13 June 2020 |
|
|
||||
Alan Tyldesley | Ymddiriedolwr | 09 March 2019 |
|
|
||||
Graham Bartram | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|||||
Anne Chapman | Ymddiriedolwr | 08 July 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.