Hanes ariannol EUROPEAN SOCIETY OF ENDOCRINOLOGY
Rhif yr elusen: 1123492
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.92m | £3.84m | £2.45m | £3.31m | £3.66m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.92m | £3.78m | £2.47m | £2.46m | £3.96m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £642.42k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.24m | £3.80m | £2.40m | £3.26m | £3.61m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £37.31k | £46.63k | £44.85k | £46.22k | £47.09k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.75m | £3.63m | £2.35m | £2.31m | £3.76m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £20.98k | £18.15k | £21.72k | £23.07k | £22.56k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £455.46k | £369.55k | £350.77k | £497.51k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £18.15k | £21.72k | £23.07k | £22.56k | |
|
Gwariant - Arall | £143.81k | £129.37k | £99.14k | £126.90k | £176.38k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.