Hanes ariannol AGE CONCERN DURHAM COUNTY
Rhif yr elusen: 1122008
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £607.62k | £845.02k | £897.75k | £1.07m | £1.32m | |
|
Cyfanswm gwariant | £751.53k | £846.44k | £713.20k | £882.33k | £997.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £240.00k | £240.00k | £240.00k | £702.55k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £37.12k | £103.85k | £40.88k | £55.11k | £201.55k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £54.39k | £55.16k | £29.96k | £39.37k | £58.16k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £154.51k | £138.38k | £50.77k | £164.41k | £214.82k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £380.26k | £593.10k | £609.73k | £815.53k | £979.82k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.58k | £23.37k | £47.32k | £51.94k | £67.36k | |
|
Incwm - Arall | £8.88k | £35.01k | £159.97k | £828 | £2.20k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £8.80k | £1.40k | £5.32k | £10.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £555.03k | £648.18k | £558.25k | £687.97k | £779.58k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £196.50k | £198.26k | £123.22k | £158.96k | £217.65k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £36.93k | £49.45k | £34.01k | £29.13k | £5.75k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £31.74k | £35.40k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.