Hanes ariannol CHEAM BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1129111
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £554.74k | £536.86k | £556.12k | £568.55k | £544.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £542.93k | £565.97k | £548.32k | £531.48k | £536.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £80.84k | £87.17k | £94.75k | £98.75k | £93.51k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | £10.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £376.92k | £398.02k | £394.66k | £411.90k | £394.96k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £136.26k | £119.86k | £144.06k | £134.00k | £126.44k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £99 | £162 | £17.41k | £22.66k | £22.74k | |
|
Incwm - Arall | £41.45k | £18.82k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £27.00k | £5.00k | £1.15k | £13.49k | £3.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £541.94k | £563.62k | £547.03k | £530.92k | £535.71k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.69k | £3.42k | £3.34k | £5.69k | £7.38k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £76.96k | £73.43k | £56.03k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £989 | £2.35k | £1.29k | £561 | £463 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.