ymddiriedolwyr AFFIRMING CATHOLICISM
Rhif yr elusen: 1122906
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Christopher Parkes | Cadeirydd | 07 November 2022 |
|
|
||||
Susan Patterson | Ymddiriedolwr | 11 February 2024 |
|
|
||||
Arthur Henry William Rea | Ymddiriedolwr | 11 February 2024 |
|
|
||||
Rev Danny Lee Pegg | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|||||
Revd Canon Mark Newby Haworth | Ymddiriedolwr | 15 February 2021 |
|
|
||||
Dr Charlie Bell | Ymddiriedolwr | 15 February 2021 |
|
|
||||
Rev Jonathan MacNeaney | Ymddiriedolwr | 09 November 2019 |
|
|||||
Rev Hannah Felicity Cleugh | Ymddiriedolwr | 17 December 2015 |
|
|
||||
REV PROF CHARLOTTE MARY METHUEN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ALAN DAVEY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.