ymddiriedolwyr ARTS CONNECTION - CYSWLLT CELF
Rhif yr elusen: 1135641
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Duckers | Cadeirydd | 07 June 2019 |
|
|
||||
Thomas Edwards | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Glyn Alfred Owen Tansley | Ymddiriedolwr | 29 July 2021 |
|
|
||||
Angela Contestabile | Ymddiriedolwr | 29 July 2021 |
|
|
||||
Miranda Glen | Ymddiriedolwr | 03 February 2021 |
|
|
||||
John Paul Hextall | Ymddiriedolwr | 07 December 2020 |
|
|
||||
Mark Harding | Ymddiriedolwr | 05 December 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.