Hanes ariannol CREDIT SUISSE EMEA FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1122472
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.63m | £1.42m | £1.44m | £1.43m | £1.45m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.81m | £1.52m | £1.52m | £1.14m | £1.31m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.57m | £1.36m | £1.39m | £1.40m | £1.39m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £28.02k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £57.52k | £56.16k | £43.68k | £31.58k | £29.82k | |
|
Incwm - Arall | £4.24k | £3.66k | £7.73k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.78m | £1.50m | £1.50m | £1.12m | £1.29m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £27.85k | £23.76k | £20.60k | £21.63k | £20.56k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.78m | £1.50m | £1.49m | £1.10m | £1.29m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £27.85k | £23.76k | £20.60k | £21.63k | £20.56k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.